人大概况
1980年11月,根据上级文件精神,设立徐州市云龙区人民代表大会常务委员会,会议选举了云龙区第八届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员。目前,云龙区第十八届人民代表大会实有代表219人。区人大常委会主任1人、副主任4人,常委会委员26人。
历史沿革:
云龙区第十八届人大常委会领导机构
主 任:夏春辉(2022.01—)
副主任: 贺恒松(2022.01—)
李建位(2022.01—)
王 艳(女)(2022.01—)
王军清(2022.01—)
委 员:(26名,按姓氏笔画顺序)王 益、王盛军、朱志强、刘长德、刘文根、刘顺清、刘清溪、孙 峰、杨明星、李 光、何 殷(女)、汪为东、陈 霆(女)、陈开伟、陈书强、陈清华(女)、尚金荣、周春锦、赵 勇、洪慧颖(女)、耿 政、袁龙旭、倪 娜(女)、徐艳松、郭长青(女)、魏贤达
云龙区第十七届人大常委会领导机构
主 任:夏春辉(2017.01—2022.01)
副主任:魏崇岭(2020.01.05—2022.01),2020年1月5日,云龙区第十七届人民代表大会第四次会议,选举魏崇岭同志为区第十七届人大常委会副主任;
贺恒松(2021.01.08—2022.01),2021年1月8日,云龙区第十七届人民代表大会第五次会议,选举贺恒松同志为区第十七届人大常委会副主任;
李建位(2017.01—2022.01)
边大庆(2017.01-2019.12),2019年12月30日,边大庆同志辞去云龙区第十七届人大常委会副主任和区第十七届人民代表大会法制委员会主任委员职务;
王 艳(女)(2017.01—2022.01)
王军清(2017.01—2022.01)
委 员:(按姓氏笔画顺序)王芬(女)、王晓艳(女)、毛红卫、申涛、付国瑜 、巩民、朱清、刘婷(女)、刘清溪、孙永、孙志勇、杨昌庆、何殷(女)、张红艳(女)、张振海、陈霆(女) 、陈佰战、陈清华(女)、金强、洪慧颖(女)、 祝化东、曹银凤(女)、曾华
2017年3月10日,张振海同志辞去云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员职务;
2017年11月28日,付国瑜同志辞去云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员职务;
2017年11月28日,毛红卫同志辞去云龙区第十七届人民代表大会代表职务,其区人大常委会委员职务相应终止
2018年1月19日,云龙区第十七届人民代表大会第二次会议选举王达成、孙克、李洋、陈永、黄元(女)为云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员。
2018年1月19日,云龙区第十七届人民代表大会第二次会议新设立法制委员会和财经委员会,表决通过边大庆同志为法制委员会主任委员,陈霆同志为法制委员会副主任委员,王芬、孙克、李洋、陈佰战 、李洋、祝化东5名同志为法制委员会委员;李建位同志为财经委员会主任委员、陈清华同志为财经委员会副主任委员,孙永、赵欣、郭新建、董强、曾晖5名同志为财经委员会委员;
2018年2月28日,曹银凤同志辞去云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员职务;
2018年11月29日,王晓艳同志辞去云龙区第十七届人民代表大会代表职务,其区人大常委会委员职务相应终止;
2019年4月12日,杨昌庆、曾华、孙志勇3名同志辞去云龙区第十七届人民代表大会代表职务,其区人大常委会委员职务相应终止;
2019年4月19日,云龙区第十七届人民代表大会第三次会议选举王成立、朱志强、刘文君(女)、李坤杰、魏贤达为云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员;
2019年11月1日,李洋、孙永2名同志辞去云龙区第十七届人民代表大会代表职务,其区人大常委会委员职务相应终止;
2019年12月30日,边大庆同志辞去云龙区第十七届人大常委会副主任和区第十七届人民代表大会法制委员会主任委员职务;
2020年1月5日,云龙区第十七届人民代表大会第四次会议,选举魏崇岭同志为区第十七届人大常委会副主任,马延留、闫 永、 张庆洋3名同志为云龙区第十七届人民代表大会常务委员会委员;同时表决通过魏崇岭同志为区人大法制委员会主任委员;
2020年1月5日,云龙区第十七届人民代表大会第四次会议,新设立云龙区第十七届人民代表大会社会建设委员会,并通过王艳(女)同志为社会建设委员会主任委员,陈霆(女)同志为社会建设委员会副主任委员,巩 民、刘 婷(女) 、闫 永 、何 殷(女) 、 黄 元(女)5名同志为社会建设委员会委员;
2020年1月5日,云龙区第十七届人民代表大会第四次会议,新设立云龙区第十七届人民代表大会监察和司法委员会,并通过魏崇岭同志为监察和司法委员会主任委员,王成立同志为监察和司法委员会副主任委员,刘文君(女)、孙克、陈永、陈佰战、洪慧颖(女)5名同志为监察和司法委员会委员;
2020年12月31日,张庆洋同志辞去云龙区第十七届人民代表大会代表,其区人大常委会委员职务相应终止;
2021年1月8日,云龙区第十七届人民代表大会第五次会议,选举贺恒松同志为区第十七届人大常委会副主任,单志国、耿政、倪娜(女)3名同志为区第十七届人大常委会委员,表决通过王军清同志为区人大社会建设委员会主任委员;
第十六届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
王安顺 (2012.3-2014.1)2014年1月,王安顺同志因工作调动,辞去主任职务。
韩冬梅(2014.1—2016.07) 2016年7月,韩冬梅同志因工作调动,辞去主任职务。
副主任:
汪永恩 (2012.3-2017.01)李建位 (2012.3-2017.01)边大庆 (2012.3-2017.01)单树华 (2012.3-2017.01)
委 员:(按姓氏笔划排序)
丁建勋 王玉江 叶玉宝 申 涛 付国瑜 孙志勇
毕华明 冷长春 李刚强 李清省 张 强 陈 霆
张同凌 张红艳 张晓慧 柳苏玲 赵民强 祝化东
袁 允 郭新建 彭德华 魏先锋
2014年10月28日,李刚强同志辞去云龙区第十六届人大常委会委员职务。
第十五届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
邹彭建 (2007.12-2012.3)
副主任:
王先之 (2007.12-2010.2)范兰华 (2011.1-2012.3)
厉建堂 (2007.12-2012.3)
李建位 (2007.12-2012.3)
边大庆 (2007.12-2012.3)
委 员:(按姓氏笔划排序)
丁建勋 王忠沛 王建虎 申 涛 史广建
刘文君 孙志勇 孙继友 孙雅琴 杨 毅
李 强 李世光 李刚强 李邵华 李清省
张红艳 张晓慧 陈 霆 袁 允 郭新建
彭德华 魏先锋2011年1月,补选王玉江同志为区十五届人大常委会委员2011年3月,王忠沛同志因工作调动,辞去委员职务。2011年8月,李邵华同志因工作调动,辞去委员职务。
第十四届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
邹彭建(2003.1-2007.12)
副主任:
陈庆国(2003.1-2007.12)
庄克森(2003.1-2007.12)
魏哲荣(2003.1-2007.12)
王学文(2003.1-2007.12)
张凌恩(2003.1-2007.12)
王先之(2005.2-2007.12)
委员:
丁建勋 王勤 王晓三 卢先辉 边大庆 刘华东 李邵华 李清省 张和平 张晓慧 陈晓惠 陈家武 殷永信 高璐 高启民 彭德华
魏先锋
2004年1月,陈家武因工作需要调动,辞去委员职务,补选李炳成同志。
2004年5月,高璐因工作调动,辞去委员职务。
第十三届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
卞传桂(1998.1-2003.1)
副主任:
韩丛华(1998.1-2001.3)
陈庆国(1999.2-2003.1)
李瑞瑜(1998.1-2001.3)
庄克森(1998.1-2003.1)
岳喜光(1998.1-2003.1)
魏哲荣(1998.1-2003.1)
张凌恩(2001.3-2003.1)
王学文(2001.3-2003.1)
委员:
王大信 杨振领 李刚 李云玲(女) 李连华 邱永生 张志发
张学亮 陈广法 陈汉流 赵瑞(女) 高立莲(女) 鹿守欢
1999年2月,鹿守欢、王大信、李连华辞职,补选赵葆义
裴世顶。
2001年因机构调整,部分委员辞职后,委员补选调整为:
王树义 李刚 李清省 杨振领 张和平 陈汉流 高璐 彭德华
程诺然 裴世顶 薛艳华 邱永生
第十二届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
李春亮(1993.2-1998.1)
副主任:
韩丛华(1993.2-1998.1)
吴训亮(1993.2-1998.1)
庄克森(1993.2-1998.1)
委员:
王大信 王晓燕 王祥臣 安保华 汪冰石 冯秀梅(女) 吴永琪
迟玉刚高立莲(女) 李云玲(女) 李洪奎 张学亮 范茂桐 孟昭娥(女) 金允庆
第十一届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
李春亮(1990.4-1993.2)
副主任:
刘枢元(1990.4-1993.2)
吴训亮(1990.4-1993.2)
庄克森(1990.4-1993.2)
委员:
王大信 王永安 王祥臣 王新文 包街林 冯秀梅(女) 朱南星
刘云洞 孙林涛(女) 李云玲(女) 李洪奎 李振厚 范茂桐 孟昭娥(女) 金永德
第十届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
孙玉钧(1987.4—1990.4)
副主任:
刘宗仁(1987.10-1990.4)
刘枢元(1987.10-1990.4)
庄克森(1987.10-1990.4)
赵瑞恩(1987.10-1990.4)
臧敦廉(1987.10-1990.4)
委员:
刘云洞 吕兆英 邢松丽(女) 何中生 李永田 李振厚 赵典益
范茂桐
第九届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
樊瑞亭(回族,1984.6-1987.4)
副主任:
刘宗仁(1984.6-1987.4)
王洞庭(1984.6-1987.4)
赵瑞恩(1984.6-1987.4)
臧敦廉(1984.6-1987.4)
王又新(1984.6-1987.4)
刘枢元(1985.5-1987.4)
张传银(1985.5-1987.4)
司广瑞(1985.5-1987.4)
骆孝松(1985.11-1987.4)
委员:
马学鸿(女) 冯玉琪 李永田 李家鹏 范玉贞 金永德 郭银枝(女) 顾秉彝 曹东伟 黄鸣玉 谢学敏
第八届人民代表大会常务委员会领导机构
主任:
李风云(1980.11-1983.3)
樊瑞亭(回族,1983.3-1984.6)
副主任:
卜厚生(1980.11-1983.1)
朱国美(1980.11-1983.1)
赵瑞恩(1980.11-1981.9)
赵瑞恩(1983.3-1984.6)
刘宗仁(1983.3-1984.6)
张之浩(1983.10-1984.5)
委员:
丁存兰(女)丁欣(女)王又新 冯玉琪 刘玉宣 齐德化
李忠民 余淑清 骆孝松 郭银枝(女)顾秉彝